Entreprise : AL PAUTHO - SIREN 423 609 858
Identité
Dénomination
AL PAUTHO
SIREN (siège)
423 609 858
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1999
Date de fin de la personne morale
08/07/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LE PALAFOUR 73320 TIGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BREHERET CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Tignes
Nom, Prénom(s)
LAMBERT GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Tignes
Nom, Prénom(s)
LAMBERT THOMAS , JEAN-PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Tignes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/06/1999
Siret
42360985800018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION TOUS IMMEUBLES EN VEUE DE LA LOCATION DE MURS NUS -
Adresse
LE PALAFOUR
73320 , Tignes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/05/2022
Description
Dissolution à compter du 22/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/12/2021, liquidateur : BREHERET Christophe, siège de la liquidation : Immeuble le Shamrock 73320 Tignes, parution de la publicité légale : Eco Savoie Mont-Blanc paru le 29/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9106
Date d'ajout
12/05/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 22/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/07/1999
Description
Historique des observations depuis le 09/07/1999 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A1055 le 09/07/1999 --- Publicité au Journal : L'ESSOR SAVOYARD --- Parution au Journal le 02/07/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).