Entreprise : SARL LE PREVOST - SIREN 423 571 033
Identité
Dénomination
SARL LE PREVOST
SIREN (siège)
423 571 033
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1999
Dissolution
- Date de dissolution : 28/03/2022
Date de fin de la personne morale
08/07/2098
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40950.08 EUR
Adresse du siège
68 RUE PORTE AU PREVOST 79100 THOUARS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VION GERARD , JEAN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Saint-Léger-de-Montbrun
Nom, Prénom(s)
VION CHRISTINE
Nom d'usage
HAY
Qualité
1
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
THOUARS
Nom, Prénom(s)
VION GERARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
THOUARS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1999
Siret
42357103300012
Enseigne
CAFE RESTAURANT LE PREVOST
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Bar restaurant traiteur plats préparés à emporter
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
68 RUE PORTE AU PREVOST
79100 , THOUARS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8583
Date d'ajout
11/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/09/2022
Description
Dissolution à compter du 30/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2022, liquidateur : VION Gérard Jean Marie, siège de la liquidation : 8 Rue DU PUITS DE L'ORMEAU 79100 Saint-Léger-de-Montbrun, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 19/07/2022
Numéro d'observation
3723
Date d'ajout
26/04/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/03/2022 suite à la vente du fonds sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/08/2010
Description
: En application de l'article L 121-4 du code de commerce, le chef d'entreprise a déclaré que son conjoint avait le statut de conjoint collaborateur à compter du 01.07.2010
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).