Entreprise : SCI C.O.M.A. - SIREN 423 565 951
Identité
Dénomination
SCI C.O.M.A.
SIREN (siège)
423 565 951
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1999
Début d’activité
16/06/1999
Date de fin de la personne morale
19/07/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
9 B RUE DU PALAIS 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR MACHUT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONDE REINALD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Concarneau
Nom, Prénom(s)
MACHUT GERARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
MARCHAND PASCALINE
Nom d'usage
MACHUT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/06/1999
Siret
42356595100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Adresse
9 B RUE DU PALAIS
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR MACHUT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2237
Date d'ajout
26/04/2010
Description
Réduction de capital à compter du 31/12/2009 Ancien : 182938,82 EUR Nouveau : 1524,49 EUR Modification relative aux associés à compter du 31/12/2009 : Nouveau : MACHUT Pascaline, Associé Société Civile Nouveau : CONDE Reinald, Associé Société Civile Changement de qualité : MACHUT Gerard, Gérant(e) devient Gérant associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).