Entreprise : SCI KERMARIA - SIREN 423 565 811
Identité
Dénomination
SCI KERMARIA
SIREN (siège)
423 565 811
Date d'immatriculation au RNE
28/07/1999
Début d’activité
05/07/1999
Date de fin de la personne morale
27/07/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
20 RUE DU GENERAL MORVAN 29900 CONCARNEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KERJEAN PATRICIA
Nom d'usage
LE CALVEZ
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Concarneau
Nom, Prénom(s)
LE CALVEZ MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Concarneau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/07/1999
Siret
42356581100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Adresse
20 RUE DU GENERAL MORVAN
29900 , CONCARNEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1800
Date d'ajout
25/03/2015
Description
Mise à jour des associés à compter du 31/12/2014 : Nouveau : LE CALVEZ Marc, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : LE CALVEZ Patricia, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 750 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 114 336.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).