Entreprise : SCM ESCULAPE - SIREN 423 558 030
Identité
(Entreprise radiée le 13/08/2018)
Dénomination
SCM ESCULAPE
SIREN (siège)
423 558 030
Date d'immatriculation au RNE
07/07/1999
Fermeture de l'établissement - 42355803000015
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Date de fin de la personne morale
06/07/2049
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
11 PL AUGUSTE GENIE 60160 MONTATAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KESSLER LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Avilly-Saint-Léonard
Nom, Prénom(s)
SALMONA GUY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Montataire
Nom, Prénom(s)
AZUELOS JEAN , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
TARCY FLORENCE , ISABELLE , RAYMONDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Gouvieux
Nom, Prénom(s)
DHUY CAROLINE , JANINE , MICHELLE
Nom d'usage
MOLLICA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Senlis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/07/1999
Siret
42355803000015
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à l'excercice de la profession de ses membres
Adresse
11 PL 11 Place Auguste Génie
60160 , Montataire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74012
Date d'ajout
13/08/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
73945
Date d'ajout
07/08/2018
Description
Dissolution à compter du 31/12/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2017 siège de la liquidation à l'adresse du liquidateur parution de la publicité légale Courrier Picard en date du 03/07/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).