Entreprise : DETEM - SIREN 423 543 420
Identité
Dénomination
DETEM
SIREN (siège)
423 543 420
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1999
Date de fin de la personne morale
11/07/2098
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7623 EUR
Adresse du siège
85 BD ALSACE LORRAINE 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Saint-Marcel Campés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/05/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42354342000016
Code APE
524L
Origine du fonds
Création
Activité principale
Négoce en appareils Hifi vidéo, télévision, électroménager, meubles Hifi, vidéo, télévision, électroménager, antennes Parabliques et hertziennes, froid et climatisation
Adresse
85 BD 85 boulevard Alsace-lorraine
81000 , Albi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1018
Date d'ajout
22/03/2017
Description
Radiation du RCS le 22/03/2017 avec effet au 21/03/2017 Par jugement en date du 21/03/2017 le Tribunal de Commerce d'Albi a prononcé la clôture de la Liquidation Judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1009
Date d'ajout
22/03/2017
Description
Par jugement en date du 21/03/2017 le Tribunal de Commerce d'Albi a prononcé la clôture de la Liquidation Judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Numéro d'observation
293
Date d'ajout
18/01/2008
Description
Suivant jugement en date du 15/01/2008 remplacement du juge commissaire suppléant désigné dans la procédure par :Nicolas Tourrel, juge au siège.
Numéro d'observation
292
Date d'ajout
30/01/2007
Description
Suivant jugement en date du 30/01/2007 le tribunal de commerce d'Albi a nommé en qualité de nouveau juge commissaire : Nicolas Tourrel, juge au siège.
Numéro d'observation
2612
Date d'ajout
22/11/2004
Description
Nomination d'un juge-commissaire suppléant Suivant jugement en date du 16 novembre 2004 Mr Jean François FABRE a été nommé Juge-Commissaire suppléant Date d'effet : 16/11/2004
Numéro d'observation
1345
Date d'ajout
10/06/2004
Description
Nomination d'un mandataire ad hoc Par jugement en date du 08/06/2004 le tribunal a désigné chevalier Yves st-amans 81170 St-Marcel campés en qualité de mandataire Ad'Hoc avec pour mission de substituer la personne morale dans toutes les actions et formalités découlant de la procédure.
Numéro d'observation
1182
Date d'ajout
19/05/2004
Description
Liquidation judiciaire Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement en Date du 18/05/2004. Ont été désignés : Jean-François Leuger en qualité de juge commissaire et Me Mariotti 5 rue Mathieu Cros 81090 Valduenque 5, rue Mathieu Cros 81090 Valdurenque En qualité de liquidateur.
Numéro d'observation
1140
Date d'ajout
17/05/2004
Description
Déclaration de cessation des paiements Par déclaration en date du 14.05.2004 la Ste Detem a effectué au greffe de céans la déclaration de cessation des paiements prévue par l'art L.621 du code de commerce
Numéro d'observation
544
Date d'ajout
20/02/2001
Description
Suivant assemblée générale les associés ont décidé conformément à l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société (A.G.E. du 04.12.2000) Date d'effet : 04/12/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).