Entreprise : SIM + - SIREN 423 543 396
Identité
Dénomination
SIM +
SIREN (siège)
423 543 396
Date d'immatriculation au RNE
06/07/1999
Début d’activité
10/06/1999
Date de fin de la personne morale
05/07/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
PRESTATIONS RELATIVES A LA FORMATION DE PERSONNEL, AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL DES SALARIES
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Capital social
7622 EUR
Adresse du siège
124 B AV DE VILLIERS 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBRY CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Rueil Malmaison
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/1999
Siret
42354339600026
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
PRESTATIONS RELATIVES A LA FORMATION DE PERSONNEL, AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL DES SALARIES
Adresse
124 B AV DE VILLIERS
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/06/1999
Siret
42354339600018
Code APE
804C
Adresse
23 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
75001 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
23 AU 25 CHEZ ABC LIV
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1999B1040218
Date d'ajout
23/11/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 23/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1999B1040216
Date d'ajout
31/05/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 31/05/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202301546, date de cessation des paiements le 30/04/2023, et a désigné Mme Pénélope de Wulf : Juge Commissaire, liquidateur SELARL BDR & Associés en la personne de Me Marc-Antoine Rey 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
37557
Date d'ajout
10/10/2001
Description
LE MONTANT DU CAPITAL SOCIAL EST DE : 7622,45 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).