Entreprise : SCEEP COMMUNICATION EDITION & PUBLICITE - SIREN 423 522 382
Identité
Dénomination
SCEEP COMMUNICATION EDITION & PUBLICITE
SIREN (siège)
423 522 382
Date d'immatriculation au RNE
06/08/1999
Date de fin de la personne morale
05/08/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1999
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
7622.45 EUR
Adresse du siège
143 AV DU GENERAL DE GAULLE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
143-145
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GROUCHKA MARC , DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/08/1999
Siret
42352238200013
Code APE
744B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Édition, publicité, multimédia, Régis publicitaires et plus généralement, toutes activités S'y rapportant directement ou indirectement
Adresse
143 AV 143-145 Avenue DU GENERAL DE GAULLE
94170 , Le Perreux-sur-Marne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
143-145
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11165
Date d'ajout
08/12/2004
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10880
Date d'ajout
02/12/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 30/11/2004 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. LAURENTY GILBERT , nom du liquidateur : ME PELLEGRINI GILLES
Numéro d'observation
14326
Date d'ajout
17/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 16/01/2003 nommant M. LAURENTY GILBERT juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
26542
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
8081
Date d'ajout
20/04/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 19/04/2001 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2001j00174 , date de cessation des paiements le 01/02/2001 , désigne juge commissaire M. Bellanger Guy , juge commissaire suppléant M. de la Villeon Baudoin , liquidateur Me Pellegrini gilles 4 le parvis de saint Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
5498
Date d'ajout
09/03/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 09/03/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).