Entreprise : SCI DES COMBES XX - SIREN 423 505 122
Identité
Dénomination
SCI DES COMBES XX
SIREN (siège)
423 505 122
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1999
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
135679.63 EUR
Adresse du siège
LOT LE DOMAINE DES COMBES 79180 CHAURAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PROUST MATHIAS , ANDRE , JACKY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Niort
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/04/1999
Siret
42350512200014
Code APE
702A
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION CONSTRUCTION PROPRIETE GESTION ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT ET DISPOSITION D UN IMMEUBLE A CHAURAY
Adresse
LOT LE DOMAINE DES COMBES
79180 , CHAURAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6161
Date d'ajout
18/06/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Niort le 18/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2286
Date d'ajout
07/03/2024
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/07/1999
Description
Historique des observations depuis le 01/07/1999 : PAR JUGEMENT DU 03.03.2005 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENT AU 6.01.2005 DESIGNE ME SAINT MARTIN 17 RUE DE LA GARE 79000 NIORT EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE : MR BOURDEAU BRUNO JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR ROUBEIX PAUL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).