Entreprise : SCI LE BAIS - SIREN 423 423 987
Identité
Dénomination
SCI LE BAIS
SIREN (siège)
423 423 987
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1999
Début d’activité
13/09/2019
Date de fin de la personne morale
29/06/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
128057.17 EUR
Adresse du siège
LD MANOIR DE CATILLON 14340 MONTREUIL-EN-AUGE FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOARE ROBERT , MICHAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Nom, Prénom(s)
HOARE MARIE-SEVERINE , MICHAEL
Nom d'usage
DE RIQUET DE CARAMAN CHIMAY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Nom, Prénom(s)
HOARE CHARLES , VINCENT , MICHAEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Cambremer
Nom, Prénom(s)
DE MONTS DE SAVASSE BEATRICE , MARIE-MADELEINE , RAOULETTE
Nom d'usage
HOARE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HOARE ISABELLE , MICHAEL
Nom d'usage
DE LESSEPS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Paris 04
Dénomination
SOCIETE HOARE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
PARIS 4E ARRONDISSEMENT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/2019
Siret
42342398700027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion de tous biens et droits immobiliers
Autres Activités
Gestion de tous biens et droits immobiliers
Adresse
LD MANOIR DE CATILLON
14340 , MONTREUIL-EN-AUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
25/06/1999
Siret
42342398700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE BAIS
14340 , CAMBREMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3196
Date d'ajout
06/11/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/08/2009 : Nouveau : DE LESSEPS Isabelle Michael, Associé Société Civile Nouveau : DE RIQUET DE CARAMAN CHIMAY Marie-Severine Michael, Associé Société Civile Nouveau : HOARE Robert Michael, Associé Société Civile Nouveau : HOARE Charles Vincent Michael, Associé Société Civile Nouveau : HOARE Michael Graham, Associé Société Civile Changement de qualité : HOARE Béatrice Marie-Madeleine Raoulette, Co-Gérant devient Co-gérant associé Changement de qualité : DE MONTS DE SAVASSE Antoine Marie Louis Geoffroy, Co-Gérant devient Co-gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 600 000.00 FRF nouveau montant : 243 918.43 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).