Entreprise : SOCIETE CIVILE FORESTIERE DU TOURGERET - SIREN 423 368 851
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE FORESTIERE DU TOURGERET
SIREN (siège)
423 368 851
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2002
Début d’activité
13/04/1970
Date de fin de la personne morale
23/10/2101
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activités principales de l’objet social
proprieté,administration,exploitation,par bail,location ou autrement des immeubles qui seront apportés à la société ou acquis par elle
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
600 RUE FRANCIS PICABIA 39130 ETIVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BULLY FLORENT , GERARD , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
BULLY THIBAUD , JEAN-NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Prémanon
Nom, Prénom(s)
BULLY AURELIA , MARIE , ALESXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Marsannay-le-Bois
Nom, Prénom(s)
BULLY ANNE-BENEDICTE , CHRISTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Villeneuve-sous-Pymont
Nom, Prénom(s)
BULLY SEBASTIEN , MICHEL , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Saint-Claude
Nom, Prénom(s)
BULLY JEAN-CHARLES , GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Côteaux-du-Lizon
Nom, Prénom(s)
FAIVRE MARIE , CHRISTINE , LOUISE
Nom d'usage
LAMBOLEY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
FAIVRE MICHEL , NOEL , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Étival
Nom, Prénom(s)
FAIVRE MATTHIEU , NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Revonnas
Nom, Prénom(s)
FAIVRE RAPHAELE , NOELLE , DANIELE
Nom d'usage
GRENARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Nom, Prénom(s)
FAIVRE GERALDINE , MARIE , GABRIELLE
Nom d'usage
AYMONIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Saint-Maur
Nom, Prénom(s)
FAIVRE MARIE-HELENE , JEANNE , LOUISE
Nom d'usage
VERNAY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Orsieres
Nom, Prénom(s)
FAIVRE MARIE , ODILE , PAULINE , LOUISE
Nom d'usage
BULLY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Côteaux-du-Lizon
Nom, Prénom(s)
FAIVRE MARIE-JEANNE , THERESE , MICHELLE
Nom d'usage
BERREZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Étival
Nom, Prénom(s)
LOCATELLI JULIEN , JEAN-NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Étival
Nom, Prénom(s)
LOCATELLI ELISABETH , MARIE-ODILE
Nom d'usage
PARIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Hautecour
Nom, Prénom(s)
LOCATELLII LAURENCE , MARIE-HELENE
Nom d'usage
LOCATELLI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Étival
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/04/1970
Siret
42336885100014
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
proprieté,administration,exploitation,par bail,location ou autrement des immeubles qui seront apportés à la société ou acquis par elle
Adresse
600 RUE FRANCIS PICABIA
39130 , ETIVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F03/001616
Date d'ajout
30/09/2003
Description
ancien gérant : FAIVRE Maurice DCD le 23.03.2003--Nouvelles co-gérantes : VERNAY Marie-Hélène et BERREZ Marie-Jeanne--ancien capital : 152.45 €---nouveau : 100.000 € à compter du 22 Avril 2003
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).