Entreprise : S.N.T.D. AUTOMOTIVE - SIREN 423 356 856
Identité
(Entreprise radiée le 23/11/2022)
Dénomination
S.N.T.D. AUTOMOTIVE
SIREN (siège)
423 356 856
Date d'immatriculation au RNE
17/04/2002
Date de fin de la personne morale
16/04/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
574500 EUR
Adresse du siège
28 AV JEAN LOLIVE 93500 PANTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RADENNE LIONEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Hondeghem
Dénomination
CISANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
CONSTANTIN ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/2002
Siret
42335685600041
Code APE
602M
Adresse
RTE DE MEZIERES
08440 , LUMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2007
Siret
42335685600074
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
RUE MARCELIN BERTHELOT
77290 , MITRY-MORY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I. DE MITRY COMPANS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/2002
Siret
42335685600058
Code APE
602P
Adresse
40 BD FOULQUES NERRA
86110 , MIREBEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/01/2003
Siret
42335685600066
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs et commissionnaire de transport, entreposage.
Adresse
2 RUE DU THALWEG
86000 , POITIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE DE GROS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/10/2000
Siret
42335685600033
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de marchandises location de vehicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur et commissionnaire de transport
Adresse
28 AV JEAN LOLIVE
93500 , PANTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42335685600025
Code APE
634C
Adresse
5 DIGUE D ALFORTVILLE
94140 , ALFORTVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/03/2009
Siret
42335685600082
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Nature de l'établissement
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
5 DIGUE D ALFORTVILLE
94000 , CRETEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/02/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/1999
Siret
42335685600017
Code APE
602M
Adresse
RUE DANTON
95240 , CORMEILLES-EN-PARISIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
65403
Date d'ajout
30/07/2024
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 30/07/2024 nommant M.J.S. Partners prise en la personne de Me Nicolas Soinne 2 Ter che de Lorraine 93000 BOBIGNY mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
23/11/2022
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 31-10-2022 le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
75754
Date d'ajout
31/10/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
75754
Date d'ajout
31/10/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31/10/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELAFA Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 31/10/2022
Numéro d'observation
38342
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
38441
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/08/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 31/08/2018 nommant Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
45439
Date d'ajout
09/03/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY rendue le 31/12/2017 nommant la Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné. liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
85935
Date d'ajout
02/01/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 31/12/2017 nommant Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
79200
Date d'ajout
18/12/2013
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du Greffier suite à la relance pour le dépot des documents comptables annuels
Numéro d'observation
18591
Date d'ajout
26/11/2012
Description
Pli Non Distribuable suite à note d'information
Numéro d'observation
85097
Date d'ajout
03/04/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 03/04/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2011J00833 désigne liquidateur SCP Moyrand - Bally en la personne de Maître Jacques Moyrand 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny et Me Bertrand Jeanne 2 ter rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex , juge commissaire M. Vedrenne G. , juge commissaire suppléant M. Jourdier L. , maintient administrateur, la SELARL Bauland Gladel & Martinez 7 Rue Caumartin 75009 Paris en la personne de Me Bauland et de Me Martinez jusqu'à la signature des actes de cession
Numéro d'observation
4658
Date d'ajout
01/02/2012
Description
Par jugement en date du 9 janvier 2012, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a rectifié son jugement rendu le 30/09/2011 comme suit : cession au profit de SAS ZAMENHOF au capital de 10.020.600 euros avec faculté de susbstitution au profit d'une SAS en cours de constitution au capital de 600.000 euros située Route de Romans, 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE détenue à 100 % par ZAMENHOF EXPLOITATION, elle-même détenue à 74 % par ZAMENHOF.
Numéro d'observation
71055
Date d'ajout
10/01/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny En date du 09/01/2012 Rectifie le jugement rendu le 30/09/2011 Comme suit : cession au profit de : SAS ZAMENHOF au capital de 10 020 600 euros avec faculté de substitution au profit d'une SAS en cours de constitution au capital de 600 000 euros située Route de Romans - 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE détenue à 100 % par ZAMENHOF EXPLOITATION, elle-même détenue à 74 % par ZAMENHOF
Numéro d'observation
4150
Date d'ajout
30/12/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 26/12/2011 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 27 JUIN 2012 à compter du 27/12/2011
Numéro d'observation
4145
Date d'ajout
30/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 30/09/2011 arrête le plan de cession au profit de : ...........................
Numéro d'observation
4144
Date d'ajout
30/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY , prononce en date du 27/06/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 07/06/2011 désigne Administrateur SELARL BAULAND GLADEL et MARTINEZ, en la personne de Me BAULAND et de Me MARTINEZ, 7 rue Caumartin 75009 PARIS avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire SCP MOYRAND BALLY en la personne de Me Jacques MOYRAND, 14/16 rue de Lorraine, 93000 BOBIGNY pour l'établissement des créances salariales et Me Bertrand JEANNE, 2 ter rue de Lorraine 93000 BOBIGNY pour la vérification du passif , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
67942
Date d'ajout
27/12/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 26/12/2011 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 27/06/2012 à compter du 27/12/2011
Numéro d'observation
49953
Date d'ajout
30/09/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30/09/2011 arrête le plan de cession au profit de : ZAMENHOF SAS, Route de Romans 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE représenté par Monsieur Jacky PERRENOT, avec faculté de substitution au profit de ZAMENHOF EXPLOITATION SAS au capital de 4 680 000 euros RCS ROMANS 522 971 928
Numéro d'observation
38511
Date d'ajout
28/06/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny , prononce en date du 27/06/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2011J00833 , date de cessation des paiements le 07/06/2011 désigne Juge Commissaire M. Vedrenne G. , Juge Commissaire suppléant M. Jourdier L. , Administrateur la SELARL Bauland Gladel & Martinez en la personne de Me Bauland et de Me Martinez 7 Rue Caumartin 75009 Paris avec pour mission : d'assister le débiteur pour les actes de gestion ou certains d'entre eux , Mandataire judiciaire la SCP Moyrand - Bally en la personne de Maître Jacques Moyrand 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny pour l'établissement des créances salariales et Maître Bertrand JEANNE 2 Ter Rue de Lorraine 93000 Bobigny pour la vérification du passif , , et ouvre une période d'observation expirant le 27/12/2011 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
31452
Date d'ajout
06/05/2011
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 02/05/2011
Numéro d'observation
22699
Date d'ajout
17/07/2003
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 12/06/2003.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).