Entreprise : SA DE LA RUE DU LOUVRE - SIREN 423 341 445
Identité
Dénomination
SA DE LA RUE DU LOUVRE
SIREN (siège)
423 341 445
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1999
Date de fin de la personne morale
23/06/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
367620 EUR
Adresse du siège
35 RUE DU LOUVRE 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LESCURE PIERRE , FRANCOIS , AMAR
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FEYDEL PIERRE , JEAN , PAUL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BLOCH LAINE JEAN , MICHEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PIVOT BERNARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1935
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LALU VINCENT , JULES , MARIUS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CAYROL ROLAND , MARC , GILBERT
Qualité
Vice-Président, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE CHRISTIAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
POUTHIER JEAN-LUC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FOURCADE JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
POUTHIER CHRISTOPHE , MARIE , HENRI
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BERDOATI ERIC , PIERRE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
St Cloud
Dénomination
ASSOCIATION CFJ DEMAIN (CENTRE DE FORMATION DES JOURNALISTES DEMAIN)
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LAGARDERE ACTIVE BROADCAST RCI MONACO 56 S 00448
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Dénomination
R.S.A.-S.E.E.C. ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Tours
Dénomination
LES ECHOS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BAYARD PRESSE (SA)
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
WOLTERS KLUWER FRANCE S.A.
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
RADIO-FRANCE-INTERNATIONALE (STE NATIONALE)
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/07/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1999
Siret
42334144500017
Code APE
804C
Adresse
35 RUE DU LOUVRE
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27435
Date d'ajout
21/08/2003
Description
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS PAR JUGEMENT EN DATE DU 12.06.2003 PRONONCE L'EXTENSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OUVERTE LE 22 MAI 2003 A L'ENCONTRE DES ASSOCIATIONS CFJ DEMAIN ET CFJ ET L'OUVERTURE SOUS PATRIMOINE COMMUN AVEC CES2 ASSOCIATIONS D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA SA DE LA RUE DU LOUVRE ET L'EURL CFPJ PRODUCTION. FIX E LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 01.01.2002, NOMME M.MORT UREUX DE FAUDOAS EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET M.HOURS JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT. DESIGNE ME PELLEGRINI MANDATAIRE JUDICIAI RE 4 LE PARVIS DE ST MAUR 94100 ST MAUR DES FOSSES REPRESENTANT DES CREANCIERS. DIT QUE LE REPRESENTANT DES CREANCIERS DEVRATRA NSMETTRE AU JUGE COMMISSAIRE LA LISTE DES CREANCES DECLAREES DAN S LE DELAI DE 1 AN A COMPTER DU TERME DU DELAI IMPARTI AUXCREAN CIERS POUR DECLARER LEURS CREANCES, DESIGNE ME BARONNI 14RUE DU VIADUC 94130 NOGENT SUR MARNE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDIC IAIRE. DIT QUE CE DERNIER AURA LES POUVOIRS QUI LUI SONTCONFERE S POUR ASSISTER LE DEBITEUR. FIXE LE DELAI DE DECLARATION DES CR EANCES A 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
65844
Date d'ajout
10/11/2000
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-06-2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).