Entreprise : AKTHEA - SIREN 423 336 221
Identité
Dénomination
AKTHEA
SIREN (siège)
423 336 221
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2000
Date de fin de la personne morale
18/12/2049
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
552135 EUR
Adresse du siège
16 BD GUSTAVE GARRISSON 82000 MONTAUBAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JANIN PIERRE-ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Velizy Villacoublay
Dénomination
SARL ECCO EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CFCA COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/08/2000
Siret
42333622100027
Nom commercial
AKTHEA
Code APE
523C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Tant en France Qu'a l'étranger, la conception, fabrication, conditionnement et la distribution de produits médicaux, médico-chirurgicaux, paramédicaux de Sante.
Adresse
16 BD 16 boulevard Garrisson
82000 , Montauban - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/08/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/06/1999
Siret
42333622100019
Code APE
523C
Adresse
35 RUE DES CHANTIERS
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/08/2000
Siret
42333622100035
Nom commercial
AKTHEA
Code APE
523C
Origine du fonds
Création
Activité principale
La conception, la fabrication en sous Traitance, conditionnement et la distribution de produits médicaux, Medico chirurgie de Sante
Adresse
20 AV EDOUARD HERRIOT
92350 , LE PLESSIS-ROBINSON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT LE KEPLER PARC TECHNO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
376
Date d'ajout
31/01/2003
Description
Divers procédures collectives En date du 29/01/2003, le Tribunal prononce la conversion en liquidation judiciaire de la procédure. Mandataire liquidateur ME ENJALBERT Jean-Claude 13, Rue de l'Hôtel de Ville 82000 MONTAUBAN Désigne JANIN Pierre Alain, en qualité de mandataire avec pour mission de représenter la personne morale dissoute pour la défense de ses intérêts propres dans tous les actes pour lesquels elle nest pas dessaisie par leffet de la procédure collective. Date d'effet : 29/01/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3507
Date d'ajout
22/11/2002
Description
Divers procédures collectives En date du 20/11/2002, jugement autorisant la poursuite de lactivité et invitant à comparaître en Chambre du Conseil le 28 Janvier 2003. Date d'effet : 20/11/2002
Numéro d'observation
2817
Date d'ajout
27/09/2002
Description
Divers procédures collectives En date du 25/09/2002, jugement autorisant la poursuite de lactivité et invitant à comparaître en Chambre du Conseil le 19 Novembre 2002. Date d'effet : 25/09/2002
Numéro d'observation
89917
Date d'ajout
11/09/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du 25/07/2002 il a été ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'égard de Sas Akthéa - Désigne M. Lagarrigue en qualité de juge commissaire titulaire et M. Farella en qualité de juge commissaire suppléant - Nomme Me Enjalbert Jean Claude 13 rue de l'Hotel de Ville 82000 Montauban en qualité de représentant des créanciers - Nomme Me Fourquie Luc 40bis bd des Récollets 31400 Toulouse en qualité d'administrateur avec pour mission de surveiller les opérations de gestion et d'assister le débiteur pour tous actes de gestion et de participation - Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/07.2002 - Fixe la durée de la période d'observation jusqu'au 24/09/2002 - Dit que le représentant des créanciers devra déposer la liste des créanciers dans le délai de 6 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances -
Numéro d'observation
2278
Date d'ajout
01/08/2002
Description
Déclaration de cessation des paiements La société a effectué au greffe le 22 juillet 2002 la déclaration de cessation des paiements de l entreprise Date d'effet : 22/07/2002
Numéro d'observation
2282
Date d'ajout
01/08/2002
Description
Divers procédures collectives Par jugement du 25 juillet 2002, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé le redressement judiciaire régime simplifié à l Encontre de la société Cessation des paiement fixée au 12 juillet 2002 Représentant des créanciers : Me Enjalbert Jean-Claude 13 rue de l hôtel de ville 82000 Montauban Administrateur : Me Fourquie Luc 40 rue des récollets 31400 Toulouse Date d'effet : 25/07/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Suite au transfert, l'établissement sis 35, rue des chantiers 78000 Versailles Est supprimé au 16 août 2000 commencement de l'exploitation à Versailles le 17 juin 1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).