Entreprise : SCI BRAINOISE - SIREN 423 324 532
Identité
(Entreprise radiée le 05/03/2019)
Dénomination
SCI BRAINOISE
SIREN (siège)
423 324 532
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1999
Fermeture de l'établissement - 42332453200021
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 42332453200013
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Date de fin de la personne morale
14/06/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
184800 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE LA BANQUE 02400 CHATEAU-THIERRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREAU JEAN-LUC , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Villers-Cotterêts
Nom, Prénom(s)
BORRO FRANCOIS , SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Soissons
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN HELENE
Nom d'usage
JACQUOT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Roques
Nom, Prénom(s)
MOREL ISABELLE
Nom d'usage
CHAUVIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Château-Thierry
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
42332453200013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
59 AV DE LA FERTE MILON
02600 , VILLERS-COTTERETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
42332453200021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles et biens immobiliers, l'administration, la gestion par voie de location ou autrement de ses biens immobiliers.
Adresse
3 RUE 3 Rue de la Banque
02400 , Château-Thierry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/12/2010
Description
Transfert de siège & ets principal dans le ressort : Transfert du siège & de l'établissement principal de Villers Cotterêts (02600) 59 avenue de la Ferté Milon, exploité du 01/05/1999 au 14/11/2010, à Château Thierry (02400) 3 rue de la Banque, à compter du 15/11/2010. ....
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/06/1999
Description
Historique des observations RCS : JAL : L'AISNE NOUVELLE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).