Entreprise : LE LION D'OR - SIREN 423 295 773
Identité
Dénomination
LE LION D'OR
SIREN (siège)
423 295 773
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1999
Début d’activité
01/07/1999
Date de fin de la personne morale
15/06/2098
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
café restaurant
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
1 PL SAINT MARTIN 44130 FAY-DE-BRETAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROSSET GILLES , RENE , ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Fay-de-Bretagne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42329577300018
Enseigne
LE LION D'OR
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
café restaurant
Adresse
1 PL SAINT MARTIN
44130 , FAY-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
08/12/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 07/12/2016 arrêtant le plan de redressement. Durée du plan 6 ans. Commissaire à l'exécution du plan SCP PHILIPPE DELAERE "Le Constens" Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
21/09/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 21/09/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 23/09/2016
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 16/03/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 23/03/2016
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/09/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 23/09/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015-241 date de cessation des paiements le 10/09/2015, et a désigné juge commissaire : Monsieur Philippe MARTIN, mandataire judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE "Le Constens" Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 23/03/2016, et a ouvert une période d'observation expirant le 23/03/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).