Entreprise : STE EXPLOIT ETS LE CENTRE VILLE - SIREN 423 290 899
Identité
Dénomination
STE EXPLOIT ETS LE CENTRE VILLE
SIREN (siège)
423 290 899
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1999
Début d’activité
17/03/1999
Date de fin de la personne morale
15/06/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Gestion hôtelier et toutes prestations annexes
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
55200 EUR
Adresse du siège
7 RUE MAYET 75006 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Guzelian JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Saint-Mandé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/03/1999
Siret
42329089900040
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion hôtelière et toutes prestations annexes
Adresse
7 RUE MAYET
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
06/08/2019
Siret
42329089900057
Enseigne
HOTEL MAYET SAINT GERMAIN
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion hôtelière et toutes prestations annexes.
Adresse
3 RUE MAYET
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2006
Siret
42329089900024
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
10 RUE DE CHARONNE
75011 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°10 AU 12
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/07/2012
Siret
42329089900032
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
242 BD VOLTAIRE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/03/1999
Siret
42329089900016
Code APE
703D
Adresse
23 PL SALVADOR ALLENDE
94140 , ALFORTVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2006B0928827
Date d'ajout
03/09/2019
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION HOTEL NORMANDIE MAYET FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 3 rue Mayet 75006 Paris RCS 572 184 026 Paris
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2006B0928821
Date d'ajout
12/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 12/02/2019, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Jean-françois Guzelian, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite 48 rue La Fayette 75009 Paris met fin à la mission de SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite , 48 rue La Fayette 75009 Paris , Administrateur , maintient ,SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier , 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201702892
Numéro d'observation
2006B0928818
Date d'ajout
27/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27/11/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 28/11/2018, soit jusqu'au 28/03/2019
Numéro d'observation
2006B0928816
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29/05/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 28/05/2018, soit jusqu'au 28/11/2018
Numéro d'observation
2006B0928814
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/11/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201702892 date de cessation des paiements le 02/11/2017, et a désigné juge commissaire : M. Jean-pierre Bégon-Lours, administrateur : SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Axyme en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/05/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/05/2006
Description
La société a par décision du 20 04 2006 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 20-04-2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).