Entreprise : SCI 6F - SIREN 423 290 261
Identité
Dénomination
SCI 6F
SIREN (siège)
423 290 261
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1999
Début d’activité
05/05/1999
Date de fin de la personne morale
17/06/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non et la construction de tous immeubles en vue de leur location tant à usage d'habitation que commercial professionnel ou agricole
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
166500 EUR
Adresse du siège
SAUBOIRES 32370 MANCIET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARBOS MARIE-JOSEE , HELENE , FERNANDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Vic-Fezensac
Nom, Prénom(s)
FARBOS JEAN-PHILIPPE , BERNARD-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Seysses
Nom, Prénom(s)
FARBOS JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Fonsorbes
Nom, Prénom(s)
FARBOS JEAN-JACQUES , CHRISTIAN , JOSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Laujuzan
Nom, Prénom(s)
FARBOS JEAN-CLAUDE , FABRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Manciet
Nom, Prénom(s)
FARBOS JEAN-PIERRE , CHRISTIAN , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Saint-Gor
Dénomination
LA PALMERAIE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nogaro
Dénomination
J.B.
Qualité
Autre
Commune de résidence
Vic-Fezensac
Dénomination
LES LANDES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Gor
Dénomination
MELZO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Seysses
Dénomination
TERANGA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Laujuzan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/05/1999
Siret
42329026100019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non et la construction de tous immeubles en vue de leur location tant à usage d'habitation que commercial professionnel ou agricole
Autres Activités
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non et la construction de tous immeubles en vue de leur location tant à usage d'habitation que commercial professionnel ou agricole
Adresse
SAUBOIRES
32370 , MANCIET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
951
Date d'ajout
24/03/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2010 : Nouveau : FARBOS Jean-Jacques Christian José, Associé Société Civile Nouveau : FARBOS Jean-Christophe, Associé Société Civile Nouveau : FARBOS Jean-Philippe Bernard-Marie, Associé Société Civile Nouveau : FARBOS Jean-Pierre Christian Alain, Associé Société Civile Nouveau : FARBOS Jean-Claude Fabrice, Associé Société Civile Nouveau : SARL TERANGA, Associé Société Civile Nouveau : SARL J.B., Associé Société Civile Nouveau : SARL LA PALMERAIE, Associé Société Civile Nouveau : SC MELZO, Associé Société Civile Nouveau : SC LES LANDES, Associé Société Civile Changement de qualité : FARBOS Marie-Josée Hélène Fernande, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2081
Date d'ajout
01/08/2002
Description
Augmentation du capital et conversion en euros : Ancien : 300 000 FRS - Nouveau : 166.500 EUROS Date d'effet : 15/06/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).