Entreprise : ERSIN - SIREN 423 288 711
Identité
Dénomination
ERSIN
SIREN (siège)
423 288 711
Date d'immatriculation au RNE
31/05/2000
Date de fin de la personne morale
30/05/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
23 PL SAINT AYOUL 77160 PROVINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KARADENIZ ERHAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Nogent-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/06/1999
Siret
42328871100025
Code APE
553B
Origine du fonds
Autre
Activité principale
RESTAURANT, RESTAURATION RAPIDE, SANDWICHERIE A EMPORTER, SALON DE THE, ACHAT VENTE, IMPORT EXPORT DE TOUS LES PRODUITS ALIMENTAIRES.
Adresse
23 PL 23 Rue VICTOR ARNOUL
77160 , Provins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/06/1999
Siret
42328871100017
Code APE
553B
Adresse
20 AV MARTYRS DE CHATEAUBRIANT
94310 , ORLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/05/2006
Description
: Radiation d'office article 42 al. 1 du décret 84-406 du 30/05/1984 : Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
27/04/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de PROVINS du 27/04/2006 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
30/03/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de PROVINS du 30/03/2006 nommant Monsieur GADOT Jean Claude en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M. ANDREUX Patrice
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/05/2003
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 22.05.2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS A OUVERT UNE PROCEDURE DE LI- QUIDATION JUDICIAIRE. CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 23/11/2001. JUGE COMMISSAIRE : M. ANDREUX PATRICE LIQUIDATEUR :ME COGNET 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
31/05/2000
Description
Historique des observations depuis le 31/05/2000 : MENTION DU 31.05.2000 CONTENANT TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE (94310) ORLY, 20 AVENUE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIAND, A COMPTER DU 19.05.2000 Mention du 3.05.2006 contenant radiation d'office suite au jugement rendu par le tribunal de commerc e de Provins le 27.04.2006 ayant cloturé pour in- suffisance d'actif les opérations de la liquida- tion judiciaire.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).