Entreprise : SOCIETE CIVILE LAURENT - SIREN 423 288 471
Identité
(Entreprise radiée le 26/04/2022)
Dénomination
SOCIETE CIVILE LAURENT
SIREN (siège)
423 288 471
Date d'immatriculation au RNE
07/03/2017
Fermeture de l'établissement - 42328847100026
- Date d'effet de la fermeture : 26/04/2022
Fermeture de l'établissement - 42328847100018
- Date d'effet de la fermeture : 17/12/2016
Date de fin de la personne morale
06/03/2098
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
5640613.64 EUR
Adresse du siège
22 RUE DES FOSSES 60200 COMPIEGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT SYLVIE , MARIE , MARTHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
LAURENT BRUNO , YVES , HENRI , FERNAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
LAURENT ISABELLE , VIOLAINE , MARIE
Nom d'usage
BRION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Compiègne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/05/1999
Siret
42328847100026
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières apportées à la société (la société fait la gestion pour son propre compte).
Adresse
22 RUE 22 Rue des Fossés
60200 , Compiègne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/05/1999
Siret
42328847100018
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
24 AV DE L OPERA
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5970
Date d'ajout
26/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Compiègne le 26/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
72400
Date d'ajout
23/05/2018
Description
Dissolution à compter du 22/03/2018 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale LE COURRIER PICARD DU 17/04/2018
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).