Entreprise : VENDING FOOD - SIREN 423 286 822
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2017)
Dénomination
VENDING FOOD
SIREN (siège)
423 286 822
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1999
Fermeture de l'établissement - 42328682200014
- Date d'effet de la fermeture : 14/12/2017
Date de fin de la personne morale
20/06/2098
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7710 EUR
Adresse du siège
21 FALATIERE 38480 LE PONT-DE-BEAUVOISIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANG YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Les Abrets-en-Dauphiné
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/07/1999
Siret
42328682200014
Nom commercial
COTE PAIN
Enseigne
COTE PAIN
Code APE
1071B - Cuisson de produits de boulangerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, transformation et vente de tous produits surgelés et frais à base de farine, de produits alimentaires (terminal de cuisson). Commercialisation de tous produits asiatiques.
Adresse
21 21 Rue DE LA FOLATIÈRE
38480 , Pont de Beauvoisin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/010250
Date d'ajout
15/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 14/12/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/010291
Date d'ajout
15/12/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 14/12/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/006141
Date d'ajout
12/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de VIENNE en date du 04/07/2017 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Me Jean BLANCHARD et Me Caroline JAL 14 Rue Édouard Herriot 38300 BOURGOIN-JALLIEU en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/003133
Date d'ajout
28/03/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 28/03/2017 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Liquidateur judiciaire : Maître BLANCHARD Jean CS 91014 14 RUE ÉDOUARD HERRIOT 38307 BOURGOIN-JALLIEU
Numéro d'observation
F16/012873
Date d'ajout
20/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 20/12/2016 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/07/2017, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F16/007188
Date d'ajout
06/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 05/07/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître BLANCHARD Jean CS 91014 14 RUE ÉDOUARD HERRIOT 38307 BOURGOIN-JALLIEU Date de cessation des paiements : 15/10/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).