Entreprise : SARL LE FRUIT A PAIN - SIREN 423 214 071
Identité
(Entreprise radiée le 12/05/2022)
Dénomination
SARL LE FRUIT A PAIN
SIREN (siège)
423 214 071
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1999
Date de fin de la personne morale
20/06/2098
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
14 RUE VICTOR LE VIGOUREUX 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIRLET JEAN-FRANCOIS , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
MIRLET JEAN-CLAUDE , ALAIN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2009
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1999
Siret
42321407100015
Nom commercial
LE FRUIT A PAIN
Enseigne
LE FRUIT A PAIN
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
COMMERCE DE BAR, RESTAURANT, JOUISSANCE DE LA LICENCE D'EXPLOITATION DEBIT DE BOISSON ET SPIRITUEUX DE 4ME CATEGORIE
Adresse
14 RUE 14 rue Victor le Vigoureux
97410 , Saint Pierre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/05/2022
Description
Radiation d'office article R123-130 du Code de Commerce : lorsque que le Greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution, constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au Registre du Commerce et des Sociétés de la cessation d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
06/01/2010
Description
Mise en sommeil Date d'effet : 31/03/2009
Numéro d'observation
165
Date d'ajout
25/01/2005
Description
Changement de gérant Ancienne mention : Gérant associé : M. QUOEURNAT Yves Marcel - 27 rue du Père Tabaillet - 97424 PITON SAINT LEU Nouvelle mention : Gérant : M. MIRLET Jean-Claude, Alain, Michel - Bras Creux - 39 Impasse des Oeillets - 97430 LE TAMPON Gérant : M. MIRLET Jean-François, Alain - Bras Creux - 39 Impasse des Oeillets - 97430 LE TAMPON Date d'effet : 01/06/2004
Numéro d'observation
2480
Date d'ajout
07/10/1999
Description
PAR FORMALITE DEPOSEE AU GREFFE LE 03/09/99 LA SARL FRUIT A PAIN DECLARE AVOIR ACHETE LE FONDS DE COMMERCE A MADAME AID CHRISTIANE GENEVIEVE LE 21/06/99 POUR UN MONTANT DE 250000 FRS - IL DECLARE MODIFIER LE MODE D'EXPLOITATION DU FONDS - JOUISSANCE LICENCE 4 ET MODIFIER LES ACTIVITES A COMPTER DU 09/07/99
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).