Entreprise : LA TORNADE - SIREN 423 193 937
Identité
Dénomination
LA TORNADE
SIREN (siège)
423 193 937
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1999
Début d’activité
11/06/1999
Date de fin de la personne morale
16/06/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat d'un immeuble bâti à Carpentras (84200) Boulevard du nord et acquisition propriété gestion de tous biens mobiliers et immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1525 EUR
Adresse du siège
105 RUE SAUNERIE 84300 CAVAILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SUNDHEIMER PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Velleron
Nom, Prénom(s)
ZERROUDI ALDJIA
Nom d'usage
SUNDHEIMER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
VELLERON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/06/1999
Siret
42319393700020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat d'un immeuble bâti à Carpentras (84200) Boulevard du nord et acquisition propriété gestion de tous biens mobiliers et immobiliers
Autres Activités
Achat d'un immeuble bâti à Carpentras (84200) Boulevard du nord et acquisition propriété gestion de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
105 RUE SAUNERIE
84300 , CAVAILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/06/1999
Siret
42319393700012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
QUAI DU COUVENT
84810 , AUBIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3503
Date d'ajout
16/11/2001
Description
ANCIEN GERANT DECEDE : ZERROUDI RABAK A COMPTER DU 10 MAI 2001 NOUVEAU : SUNDHEIMER ALDJIA NEE ZERROUDI A COMPTER DU 06 JUILLET 2001 JOURNAL : LA GAZETTE PROVENCALE DU 20 SEPTEMBRE 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).