Entreprise : CUMA DES VACOAS - SIREN 423 159 797
Identité
Dénomination
CUMA DES VACOAS
SIREN (siège)
423 159 797
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1999
Début d’activité
01/08/1999
Date de fin de la personne morale
15/06/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
28 CHE EMILE GROSSET 97429 PETITE-ILE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. HOAREAU J. CLAUDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOAREAU SERGE , DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Petite Ile
Nom, Prénom(s)
HOAREAU JEAN , JOSET
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Petite Ile
Nom, Prénom(s)
HOAREAU JOSEPH , JEAN , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Petite Ile
Nom, Prénom(s)
HOAREAU JEAN , CLAUDE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Petite Ile
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1999
Siret
42315979700012
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Autres Activités
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
28 CHE EMILE GROSSET
97429 , PETITE-ILE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. HOAREAU J. CLAUDE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1944
Date d'ajout
04/06/2013
Description
Démission de M. HOAREAU Roland André Léonel de ses fonctions de vice-président, à compter du 14/05/2013 : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/05/2013 : Nouveau : HOAREAU Jean Joset, Vice-président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 80 000.00 FRF nouveau montant : 12 195.92 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).