Entreprise : T.A.S - SIREN 423 144 229
Identité
Dénomination
T.A.S
SIREN (siège)
423 144 229
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1999
Début d’activité
30/05/2018
Date de fin de la personne morale
07/06/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
609796.07 EUR
Adresse du siège
9 RTE DE KERHON 56250 SAINT-NOLFF FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT NOLFF
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUBIN RENE , JOSEPH , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Saint-Nolff
Nom, Prénom(s)
JUBIN JEROME , JEAN-JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Saint-Nolff
Nom, Prénom(s)
JUBIN KARINE , MARIE , RENEE
Nom d'usage
JAFFRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
LE BRECH SYLVIANE , MARIE , RENEE
Nom d'usage
JUBIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Saint-Nolff
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/05/2018
Siret
42314422900022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 RTE DE KERHON
56250 , SAINT-NOLFF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4688
Date d'ajout
06/06/2019
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 30/05/2018 : Ancienne adresse : LE PONT DE KERHON - SAINT NOLFF 56250 ELVEN Nouvelle adresse : 9 route de Kerhon 56250 Saint-Nolff Transfert du siège social à compter du 30/05/2018 : Ancienne adresse : LE PONT DE KERHON - SAINT NOLFF 56250 ELVEN Nouvelle adresse : 9 route de Kerhon 56250 Saint-Nolff Modification relative aux associés à compter du 30/05/2018 : Nouveau : JUBIN Jérôme, Jean-Jacques, Associé indéfiniment responsable Nouveau : JAFFRE Karine, Marie, Renée, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/05/2018 : Nouveau : JUBIN Sylviane, Marie, Renée, Gérant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/05/2018 : Modifié : JUBIN René, Joseph, Marie, Gérant, demeurant 9 route de Kerhon 56250 Saint-Nolff Activité exacte à compter du 30/05/2018 : acquisition et gestion de tous biens immobiliers
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 609 796.07 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).