Entreprise : SNC BIOVALE - SIREN 423 122 886
Identité
(Entreprise radiée le 01/12/2022)
Dénomination
SNC BIOVALE
SIREN (siège)
423 122 886
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1999
Fermeture de l'établissement - 42312288600058
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2022
Fermeture de l'établissement - 42312288600017
- Date d'effet de la fermeture : 22/05/2008
Fermeture de l'établissement - 42312288600025
- Date d'effet de la fermeture : 20/04/2009
Fermeture de l'établissement - 42312288600033
- Date d'effet de la fermeture : 14/04/2017
Fermeture de l'établissement - 42312288600041
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2022
Date de fin de la personne morale
01/06/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Associé unique
Oui
Capital social
145000 EUR
Adresse du siège
18 RUE FELIX MANGINI 69009 LYON 9EME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
UNIVERSAONE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILCENT GUILLAUME , GEORGES , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Orgeval
Dénomination
SUEZ RV Borde Matin
Qualité
Autre
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/04/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42312288600033
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
LA PROVENDE
42390 , VILLARS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42312288600017
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
RUE CLAUDIUS RACODON
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/06/1999
Siret
42312288600041
Enseigne
S.N.C. BIOVALE
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
BORDE MATIN
42230 , ROCHE-LA-MOLIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/04/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/05/2008
Siret
42312288600025
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
81 RUE DE LA TOUR
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/04/2017
Siret
42312288600058
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La maîtrise d'ouvrage liée à la construction, la gestion et l'exploitation de la centrale énergétique sur le centre d'enfouissement technique de Borde Matin à Roche la Molière, valorisation énergétique du biogaz issu du centre d'enfouissement technique de Borde Matin à Roche la Molière, engager toutes opérations financières commerciales ou immobilières permettant de développer la société dans le cadre de la valorisation électrique et énergétique, éventuellement sur d'autres gisements.
Adresse
18 RUE Universaone 18 Rue Mangini
69009 , Lyon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
UNIVERSAONE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/098176
Date d'ajout
01/12/2022
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 01/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/097376
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'associé unique SUEZ RV Borde Matin Universaone 18 Rue Félix Mangini 69009 LYON, 504 726 605 RCS GTC Lyon en date du 14/09/2022 - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 30/09/2022.
Numéro d'observation
F20/062455
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2020.
Numéro d'observation
77869
Date d'ajout
01/06/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de LYON (69) Sous le numéro 2017 B 03622
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/06/2009
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 42000 SAINT ETIENNE 81 RUE DE LA TOUR à 42390 VILLARS LOTISSEMENT LA PROVENDE BP 90027 A compter du 20/04/2009
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/09/2008
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de Rue Claudius Racodon 42000 ST ETIENNE à 81 Rue de la Tour 42000 ST ETIENNE A compter du 22.5.2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).