Entreprise : LES GLACIERES - SIREN 423 120 112
Identité
Dénomination
LES GLACIERES
SIREN (siège)
423 120 112
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1999
Début d’activité
01/07/1999
Date de fin de la personne morale
02/06/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Restauration rapide , plats préparés à emporter.
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LE VILLAGE 05140 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PUCCI PASCALE , MICHELLE , JEANNINE
Nom d'usage
ZACCARELLI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Lus-la-croix-haute
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42312011200010
Enseigne
LES GLACIERES
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Restauration rapide , plats préparés à emporter.
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Autres Activités
PLATS PREPARES A EMPORTER
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
LE VILLAGE
05140 , SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1398
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/03/2017 : Partant : COURBET Mathilde, Juliette, Dorothée, Gérant Nouveau : ZACCARELLI Pascale, Michelle, Jeannine, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).