Entreprise : R.M AUTOMOBILES - SIREN 423 110 543
Identité
Dénomination
R.M AUTOMOBILES
SIREN (siège)
423 110 543
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Date de fin de la personne morale
31/05/2104
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
RTE NAPOLEON 39300 MONTROND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN SARAH , CLAUDINE , DANIELE
Nom d'usage
CERA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Mournans-Charbonny
Nom, Prénom(s)
GARNIER MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Montrond
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/2002
Siret
42311054300026
Nom commercial
R.M. AUTOMOBILES
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente des véhicules neufs et d'occasion, location de véhicules, lavage d'automobile; transport routier; transport de marchandises.
Adresse
RTE Route Napoléon
39300 , Montrond - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/1999
Siret
42311054300018
Code APE
501Z
Adresse
PONT DE L'AIN
39130 , CHATILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/007291
Date d'ajout
14/10/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 14/10/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/007306
Date d'ajout
14/10/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 14/10/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F21/000143
Date d'ajout
08/01/2021
Description
Ordonnance du Président en date du 08/01/2021 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur VASSET Guy en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/000114
Date d'ajout
05/01/2017
Description
Ordonnance du Président en date du 04/01/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DI MARTINO Michel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/000332
Date d'ajout
20/01/2014
Description
Ordonnance du Président en date du 20/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur MOURIER Bernard en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F11/003902
Date d'ajout
28/10/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 28/10/2011 prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER Date de cessation des paiements : 01/07/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).