Entreprise : SCI ROME - SIREN 423 094 697
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2021)
Dénomination
SCI ROME
SIREN (siège)
423 094 697
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1999
Fermeture de l'établissement - 42309469700038
- Date d'effet de la fermeture : 30/10/2020
Fermeture de l'établissement - 42309469700012
- Date d'effet de la fermeture : 30/10/2020
Fermeture de l'établissement - 42309469700020
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2008
Date de fin de la personne morale
01/06/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
3 AV DU GENERAL DE GAULLE 77210 AVON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASTIER PERRIN ANDREE , JANINE , ALEXANDRA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Moret Loing et Orvanne
Nom, Prénom(s)
MEUNIER PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Thomery
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/05/1999
Siret
42309469700012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 AV DU GENERAL DE GAULLE
77210 , AVON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/2007
Siret
42309469700020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
52 RUE DE FRANCE
77300 , FONTAINEBLEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/07/2007
Siret
42309469700038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'administration et la gestion par voie de location ou autrement d'un bien immobilier sis à Avon (77) 7 ave du général de gaulle et de tous autres biens de même nature dont elle viendrait à être propriétaire
Adresse
3 AV 1-3 Rue du Général de Gaulle
77210 , Avon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
817
Date d'ajout
13/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17386
Date d'ajout
26/11/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/10/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/11/2020
Description
Dissolution à compter du 30/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/10/2020, liquidateur : MEUNIER Patrick, siège de la liquidation : 10 Rue Thiers 77810 Thomery, parution de la publicité légale : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE en date du 21/11/2020
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.45 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/06/1999
Description
Historique des observations depuis le 02/06/1999 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A607 le 02/06/1999 --- Publicité au Journal : LA REPUBLIQUE DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 17/05/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).