Entreprise : ABADA DANSES - SIREN 423 094 135
Identité
Dénomination
ABADA DANSES
SIREN (siège)
423 094 135
Date d'immatriculation au RNE
28/05/1999
Début d’activité
01/05/1999
Date de fin de la personne morale
27/05/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
GESTION D'UNE ECOLE DE DANSE ET D'UN CENTRE DE SPORTS ET DE LOISIRS, FORMATION DE PROFESSEUR, ACHAT VENTE D'ARTICLES AFFERENTS ALA DANSE AUX SPORTS ET LOISIRS - ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
Code APE
8552Z - Enseignement culturel
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
170 B RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Figaro ISIS
Nom d'usage
Le Boucher
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
42309413500013
Nom commercial
SALSA DANSE, SALSA DANCE, ECOLES DES DANSES LATINES TROPICALES
Code APE
8552Z - Enseignement culturel
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
GESTION D'UNE ECOLE DE DANSE ET D'UN CENTRE DE SPORTS ET DE LOISIRS, FORMATION DE PROFESSEUR, ACHAT VENTE D'ARTICLES AFFERENTS ALA DANSE AUX SPORTS ET LOISIRS - ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
Adresse
170 B RUE DU FBG ST ANTOINE
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1999B0834434
Date d'ajout
05/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 05/10/2017 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne Mme Isis Figaro, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 5 ans. Désigne SELARLU CID & Associés en la personne de Me Isabelle Didier Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SELARLU CID & Associés en la personne de Me Isabelle Didier , 67 boulevard Lannes 75116 Paris , Administrateur, maintient SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, maintient Mme Fayner , Juge-commissaire, sous le numéro P201601768.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1999B0834430
Date d'ajout
27/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27/06/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 21/06/2017, soit jusqu'au 21/10/2017
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
12/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12/12/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 21/12/2016, soit jusqu'au 21/06/2017
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
21/06/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 21/06/2016 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201601768 et a désigné juge commissaire : Mme Sylvie Fayner, administrateur : SELARLU CID & Associés en la personne de Me Isabelle Didier 67 boulevard Lannes 75116 Paris, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 21/12/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).