Entreprise : MOUILLARD - SIREN 423 093 046
Identité
(Entreprise radiée le 27/03/2018)
Dénomination
MOUILLARD
SIREN (siège)
423 093 046
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1999
Fermeture de l'établissement - 42309304600021
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/2017
Fermeture de l'établissement - 42309304600013
- Date d'effet de la fermeture : 05/11/2007
Date de fin de la personne morale
26/05/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KALANTARI FARIBA
Nom d'usage
MEHRDAD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Bardin PIERRE-RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SCI VESPERALE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/11/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/02/1999
Siret
42309304600013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
23 BD DE BEAUSEJOUR
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/1999
Siret
42309304600021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, EXPLOITATION NOTAMMENT PAR VOIE DE LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET PART DE SCI
Adresse
1 RUE 1 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1999D0198920
Date d'ajout
27/03/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 11-12-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Affiches Parisiennes DU : 26-01-2018, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1999D0198925
Date d'ajout
27/03/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 15-12-2017
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).