Entreprise : SCI AROMES ET BAINS - SIREN 423 018 936
Identité
Dénomination
SCI AROMES ET BAINS
SIREN (siège)
423 018 936
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1999
Début d’activité
19/01/2019
Date de fin de la personne morale
19/05/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat vente location gestion de tous biens immobiliers et emprunts
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.24 EUR
Adresse du siège
1 PL RENE MASSON 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARCIN PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Saintes Maries-de-la Mer
Nom, Prénom(s)
GARCIN JULIE
Nom d'usage
ROUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Bédoin
Nom, Prénom(s)
GARCIN EMILIE
Nom d'usage
PARMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
HUGUEL BEATRICE , MARIE , JEANNE
Nom d'usage
GARCIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Saintes Maries-de-la Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/01/2019
Siret
42301893600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat vente location gestion de tous biens immobiliers et emprunts
Autres Activités
Achat vente location gestion de tous biens immobiliers et emprunts
Adresse
1 PL RENE MASSON
13460 , SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/1999
Siret
42301893600017
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
4 RUE DES FAUVETTES
04300 , FORCALQUIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
696
Date d'ajout
08/02/2019
Description
Radiation du RCS le 08/02/2019 avec effet au 19/01/2019 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Tarascon par suite de transfert du siège social à compter du 19/01/2019 du 4 rue des Fauvettes 04300 Forcalquier au 1 place Re né Masson 13460 Saintes Maries-de-la Mer
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
814
Date d'ajout
19/07/2006
Description
Réduction de capital à compter du 12/12/2005 Ancien : 1524,49 Eur Nouveau : 762,24 Eur Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 12/12/2005 : Nouveau : Garcin Béatrice, associé société civile
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Siret : 423 018 936 00017 code NAF :702a la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).