Entreprise : SNC DE FONTENILLE - SIREN 423 004 274
Identité
(Entreprise radiée le 23/06/2020)
Dénomination
SNC DE FONTENILLE
SIREN (siège)
423 004 274
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1999
Date de fin de la personne morale
25/05/2098
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
30500 EUR
Adresse du siège
21120 SAULX-LE-DUC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAULX-LE-DUC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAVIER LAURENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
IS SUR TILLE
Nom, Prénom(s)
LAVIER VINCENT , JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
IS SUR TILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
42300427400019
Code APE
014A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Entreprise de travaux agricoles
Adresse
21120 , Saulx-le-Duc - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAULX-LE-DUC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7110
Date d'ajout
23/06/2020
Description
Radiation du RCS le 23/06/2020 avec effet au 23/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2050
Date d'ajout
02/03/2011
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2010 Liquidateur : LAVIER Vincent Jean Pierre LAVIER Laurent Le siège de la liquidation est fixé à Saulx le Duc 21120, au siège social de la société Journal d'annonces légales : Le Chatillonnais et l'Auxois du 17/02/2011
Numéro d'observation
5647
Date d'ajout
26/09/2006
Description
CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU 30/06/2006 DISPARITION DU FONDS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).