Entreprise : LES REFLETS DE LA PRESQU'ILE - SIREN 422 937 029
Identité
Dénomination
LES REFLETS DE LA PRESQU'ILE
SIREN (siège)
422 937 029
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1999
Début d’activité
01/05/1999
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L311-1 du Code Rural.
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Qualité
Actif agricole
Capital social
25232 EUR
Adresse du siège
2 Hent Tibère 22140 Bégard FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRIOU PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Trédarzec
Nom, Prénom(s)
HENRY LOIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Paimpol
Nom, Prénom(s)
OLIVIERO CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Ploubazlanec
Nom, Prénom(s)
ROUXEL EMMANUELLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Dénomination
CABINET ROUXEL TANGUY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
42293702900029
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules.
Adresse
2 Hent Tibère
22140 , Bégard - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
42293702900011
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD MENEZ ARTHUR
22740 , PLEUMEUR-GAUTIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1805
Date d'ajout
04/08/2006
Description
- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 22.867,35 EUROS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 25.232 EUROS - MODIFICATION DE L'ADRESSE PERSONNELLE DE MR CARRIOU PHILIPPE,COGERANT: ACTUELLEMENT KERGALL 22220 TREDARZEC - NOMINATION DU CABINET ROUXEL TANGUY EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE - NOMINATION DE MELLE ROUXEL EMMANUELLE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PUBLICITE FAITE DANS TERRA DU 03 AOUT 2006 DEPOT AU GREFFE LE 04 AOUT 2006 SOUS LE N° 06A/965 Date d'effet : 01/07/2006
Numéro d'observation
1805
Date d'ajout
04/08/2006
Description
- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 22.867,35 EUROS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 25.232 EUROS - MODIFICATION DE L'ADRESSE PERSONNELLE DE MR CARRIOU PHILIPPE,COGERANT: ACTUELLEMENT KERGALL 22220 TREDARZEC - NOMINATION DU CABINET ROUXEL TANGUY EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE - NOMINATION DE MELLE ROUXEL EMMANUELLE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PUBLICITE FAITE DANS TERRA DU 03 AOUT 2006 DEPOT AU GREFFE LE 04 AOUT 2006 SOUS LE N° 06A/965 Date d'effet : 01/07/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 150 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 22 867.35 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 150 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 22 867.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).