Entreprise : SOCIETE REGINA VERGERS - SIREN 422 861 476
Identité
(Entreprise radiée le 12/12/2022)
Dénomination
SOCIETE REGINA VERGERS
SIREN (siège)
422 861 476
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1999
Date de fin de la personne morale
05/05/2049
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
88420.43 EUR
Adresse du siège
COROSSONY REGINA 97353 REGINA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEU VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Regina
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/06/2001
Siret
42286147600014
Code APE
1039B - Transformation et conservation de fruits
Code APRM
1039BP - Transformation et conservation de fruits
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRANSFORMATION COMMERCIALISATION DE PRODUITS EXOTIQUES
Code APRM
1039BP - Transformation et conservation de fruits
Code APRM
1039BP - Transformation et conservation de fruits
Adresse
COROSSONY REGINA
97390 , REGINA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
12/12/2022
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31-05-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
12/12/2022
Description
Dissolution à compter du 31-05-2022, journal publicateur : L'Apostille du : 02-09-2022, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1063
Date d'ajout
07/07/2003
Description
M. LORENCHET DE MONTJAMONT ALAIN CEDE 4 900 PARTS SOCIALES A M. HEU VINCENT (A/C DU 30.04.2003)
Numéro d'observation
1063
Date d'ajout
07/07/2003
Description
Augmentation du capital LE CAPITAL SOCIAL DE 12 195,92 EUR PASSE A 88 420,43 EUROS A COMPTER DU 12.03.2003 ANNONCES LEGALES : FRANCE GUYANE DU 06.05.2003
Numéro d'observation
882
Date d'ajout
26/06/2001
Description
Modification autre MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE SUR CREATION (A COMPTER DU 19.06.2001) ACTIVITE : TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS EXOTIQUES
Numéro d'observation
330
Date d'ajout
17/05/2000
Description
PV D'ASSEMBLEE DU 3/05/2000.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 80 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 12 195.92 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).