Entreprise : EURL LERYFRANCE - SIREN 422 859 843
Identité
Dénomination
EURL LERYFRANCE
SIREN (siège)
422 859 843
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1999
Date de fin de la personne morale
05/05/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1999
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
14 BD DE BELLECHASSE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA LOUIS , VIEIRA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Valenton
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/04/1999
Siret
42285984300019
Code APE
452A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Entreprise générale de bâtiment
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
14 BD 14 Boulevard DE BELLECHASSE
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13274
Date d'ajout
02/02/2005
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12755
Date d'ajout
20/01/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 19/01/2005 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. VERGNET PIERRE , nom du liquidateur : ME PELLEGRINI GILLES
Numéro d'observation
25741
Date d'ajout
19/12/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL prononce en date du 18/12/2003 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2003J00923 , date de cessation des paiements le 31/07/2003 , désigne juge commissaire M. VERGNET PIERRE , juge commissaire suppléant M. GUEYE MOCTAR , liquidateur Me Gilles PELLEGRINI 4 le Parvis de Saint Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
25256
Date d'ajout
09/12/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de CRETEIL , en date du 09/12/2003
Numéro d'observation
38126
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
01 2003-07-31 CESSATION DE PAIEMENT 2004-01-29 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,18 2003-12-18 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2004-01-29 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,19 2005-01-19 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2005-02-01 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,24 2004-12-16 INTERDICTION DE GERER 2004-12-29 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).