Entreprise : ECY - SIREN 422 858 415
Identité
Dénomination
ECY
SIREN (siège)
422 858 415
Date d'immatriculation au RNE
11/05/1999
Début d’activité
28/02/2019
Date de fin de la personne morale
10/05/2098
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par voie de location ou autrement d'un bien immobilier sis à Nantes 120 Bd de l'égalité et de tous autres biens de même nature dont elle viendrait a être propriétaire.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
14 RUE DENIS ET EUGENE BUHLER 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAURICE ERIC , JOSE , JEAN , ANDRE , FRANCIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
MAURICE MARGAUX , ALIZEE , COLETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1992
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
MAURICE WILLIAM , JEAN-PIERRE , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1988
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/02/2019
Siret
42285841500025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par voie de location ou autrement d'un bien immobilier sis à Nantes 120 Bd de l'égalité et de tous autres biens de même nature dont elle viendrait a être propriétaire.
Autres Activités
L'acquisition, l'administration et la gestion par voie de location ou autrement d'un bien immobilier sis à Nantes 120 Bd de l'égalité et de tous autres biens de même nature dont elle viendrait a être propriétaire.
Adresse
14 RUE DENIS ET EUGENE BUHLER
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/04/1999
Siret
42285841500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
120 BD DE L'EGALITE
44100 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/06/2019
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU FONDS PRINCIPAL AU 14 rue Denis Eugène Buhler 56000 VANNES RCS VANNES LE 28-02-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4433
Date d'ajout
28/05/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 28/02/2019 : Ancienne adresse : 120 boulevard de l Egalité 44100 Nantes Nouvelle adresse 14 rue Denis Eugène Buhler 56000 Vannes Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/02/2019 : Partant : MAURICE Jean-Pierre André, Gérant, Associé indéfiniment responsable Partant : MAURICE Colette Françoise Jeanne Berthe Léonie, Associé indéfiniment responsable Partant : BOURDE Catherine Denise Jacqueline, Associé indéfiniment responsable Partant : MAURICE Yann Pierre Dimitri, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MAURICE Eric, José, Jean, André Francis, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MAURICE William, Jean-Pierre, Roger, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MAURICE Margaux, Alizée, Colette, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/05/1999
Description
Historique : PUBLICITE DE CONSTITUTION : L'ECLAIRE UR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).