Entreprise : LEM CONSEILS - SIREN 422 853 259
Identité
Dénomination
LEM CONSEILS
SIREN (siège)
422 853 259
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2008
Début d’activité
01/07/1999
Date de fin de la personne morale
20/04/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conseil, communication, relations publiques.
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Capital social
68384 EUR
Adresse du siège
2 QUAI AULAGNIER 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT VAN GOGH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD SOPHIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42285325900014
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil, communication, relations publiques.
Autres Activités
Conseil, communication, relations publiques.
Adresse
2 QUAI AULAGNIER
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT VAN GOGH
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42285325900030
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
9 AV DE CLICHY
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/11/2000
Siret
42285325900022
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
8 RUE DES CHAMPS
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B0955018
Date d'ajout
20/12/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2018B11434
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
91611
Date d'ajout
11/12/2018
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
91610
Date d'ajout
11/12/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/04/2008
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/09/1999
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001 11062002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).