Entreprise : R.T.M. - SIREN 422 806 422
Identité
Dénomination
R.T.M.
Sigle
R T M
SIREN (siège)
422 806 422
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1999
Début d’activité
06/04/1999
Date de fin de la personne morale
28/04/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
RENOVATION D'APPARTEMENT ET LOCAUX
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
24 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 75014 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS MARTINS FRANCISCO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SIMOES FIGUEREDO THERESE
Nom d'usage
MARTINS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/04/1999
Siret
42280642200024
Nom commercial
R T M
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
RENOVATION D'APPARTEMENT ET LOCAUX
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Adresse
24 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/04/1999
Siret
42280642200016
Code APE
454M
Adresse
13 RUE JACQUES PREVERT
92240 , MALAKOFF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003B0026818
Date d'ajout
22/11/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 22/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2003B0026816
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 15/04/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202100672, date de cessation des paiements le 28/02/2021, et a désigné : juge commissaire M. Olivier Dubois liquidateur SAS BDR & ASSOCIES en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
57785
Date d'ajout
07/01/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
57786
Date d'ajout
07/01/2003
Description
La société a par décision du 02/10/2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 02/10/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).