Entreprise : CHAROLLES ALIMENTS SA - SIREN 422 803 601
Identité
Dénomination
CHAROLLES ALIMENTS SA
SIREN (siège)
422 803 601
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
19/01/2000
Date de fin de la personne morale
12/01/2098
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
fabrication et vente d'aliments pour le bétail, fabrication et distribution d'aliments médicamenteux, collecte de céréales, ainsi que toutes activités liées aux aliments pour le bétail
Code APE
1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Capital social
609796 EUR
Adresse du siège
CHAMP DU VILLAGE 71120 CHAROLLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZILLE GILLES , JEAN-LOUIS , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Verosvres
Dénomination
AGRO REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/01/2000
Siret
42280360100026
Code APE
1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Adresse
CHAMP DU VILLAGE
71120 , CHAROLLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/04/1999
Siret
42280360100018
Code APE
512A
Adresse
14 ANCIENNE AVENUE DE LA GARE
71120 , CHAROLLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/004493
Date d'ajout
28/06/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 28/06/2024 arrêtant le jugement d'arrêt de plan par cession et prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur Judiciaire: SAS DESLORIEUX représentée par Me Paul DESLORIEUX 21 Bd de la République 71100 CHALON SUR SAONE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/002490
Date d'ajout
12/04/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 12/04/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 14/06/2024
Numéro d'observation
F24/000269
Date d'ajout
13/01/2024
Description
Modification des commissaires aux comptes : TERRAS Christophe nom d'usage : TERRAS Christophe n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
F23/007577
Date d'ajout
22/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 22/12/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur ZELBAT Jean Louis, Mandataire judiciaire : SAS DESLORIEUX représentée par Me DESLORIEUX 21 boulevard de la République 71100 Chalon-sur-Saône, Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP représentée par Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 14/12/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 28 avril 1999 -No A208 - LE PAYS du 16 avril 1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).