Entreprise : GAEC DU MOULIN DE HUE - SIREN 422 788 745
Identité
Dénomination
GAEC DU MOULIN DE HUE
SIREN (siège)
422 788 745
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1999
Début d’activité
01/04/1999
Date de fin de la personne morale
05/05/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
MISE EN VALEUR EN COMMUN D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE PRODUCTION LAITIERE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
66500 EUR
Adresse du siège
10 LE MOULIN HUE 50310 LESTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBARBENCHON BERTRAND , AUGUSTE , GILBERT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Lestre
Nom, Prénom(s)
YON STEPHANIE , ANDREE , JEANNINE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Lestre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42278874500012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Mise en valeur en commun d'une exploitation agricole production laitière
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
10 LE MOULIN HUE
50310 , LESTRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
307
Date d'ajout
11/02/2014
Description
Réduction de capital à compter du 01/01/2014 Ancien : 88600 EUR. Nouveau : 66500 EUR Prorogation de la durée de la personne morale de 59 ans à compter du 01/01/2014 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2014 : Nouveau : YON Stéphanie, Andrée, Jeannine, Gérant AGE du 15/01/2014.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
305
Date d'ajout
11/02/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/04/2012 : Partant : LEBARBENCHON Gisèle, Gérant
Numéro d'observation
342
Date d'ajout
02/02/2005
Description
SUIV. AGE DU 31/12/04- SUPPRESSION DE LA VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL POUR LE FIXER A 88.600 euros - CHANG.DE GERANT : PARTANT / LEBARBENCHON FERNAND - NV/ LEBARBENCHON NEE DELAMOTTE GISELE - Date d'effet : 31/12/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).