Entreprise : SCEA DES VARENNES - SIREN 422 765 420
Identité
Dénomination
SCEA DES VARENNES
SIREN (siège)
422 765 420
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Début d’activité
31/12/2018
Date de fin de la personne morale
31/05/2098
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
46000 EUR
Adresse du siège
21 RTE DE CHAROST 36100 SAINT-GEORGES-SUR-ARNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNARD AURELIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Saugy
Nom, Prénom(s)
AUDEBERT THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Saugy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/2018
Siret
42276542000035
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
21 RTE DE CHAROST
36100 , SAINT-GEORGES-SUR-ARNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42276542000019
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Nature de l'établissement
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
9 RTE DE MIGNY
36100 , SAINT-GEORGES-SUR-ARNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOURG
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2018
Siret
42276542000027
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
3 RUE DU 3E PUITS
36100 , SAINT-GEORGES-SUR-ARNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3388
Date d'ajout
08/10/2010
Description
Transformation de la société à compter du 20/09/2010 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Changement de dénomination à compter du 20/09/2010 Ancienne : EARL DES VARENNES Nouvelle : SCEA DES VARENNES Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/09/2010 : Partant : BONNARD Jean-Marie,René,Léon, Gérant(e) Nouveau : BONNARD Christine, Gérant associé Nouveau : BONNARD Aurélie, Gérant associé Nouveau : BONNARD Maud, Associé Société Civile Nouveau : BONNARD Fanny, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Issoudun supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Issoudun au Tribunal de Chateauroux avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).