Entreprise : SCI DES SABLONS - SIREN 422 719 138
Identité
(Entreprise radiée le 05/03/2024)
Dénomination
SCI DES SABLONS
SIREN (siège)
422 719 138
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1999
Date de fin de la personne morale
25/04/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Adresse du siège
44 RUE SAINT CLAIR 56950 CRACH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABRAHAM JEAN-JACQUES , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/2016
Siret
42271913800055
Nom commercial
SCI DES SABLONS
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
44 RUE SAINT CLAIR
56950 , CRACH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/1999
Siret
42271913800014
Adresse
20 RUE DES SABLONS
95220 , HERBLAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/2001
Siret
42271913800022
Adresse
17 RUE ALEXANDRE DUMAS
95530 , LA FRETTE-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2006
Siret
42271913800030
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
45 RUE DE SAINT GERMAIN
95240 , CORMEILLES-EN-PARISIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/2013
Siret
42271913800048
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
45 Q RUE DES COURTES TERRES
95220 , HERBLAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5692
Date d'ajout
16/06/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 26/12/2019 - Liquidateur : ABRAHAM Jean-Jacques, René (anciennement gérant) - Le siège de la liquidation est fixé à : 16 rue des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt - Journal d'annonces légales : TERRA en date du 26/12/2019
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).