Entreprise : ADOURLAND - SIREN 422 707 638
Identité
Dénomination
ADOURLAND
SIREN (siège)
422 707 638
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2018
Début d’activité
30/06/2018
Date de fin de la personne morale
11/07/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Location logements meublés, marchand de biens, acquisition, gestion, administration location par bail ou autrement de tous biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES FRERES CAMORS 64000 PAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESINAU PHILIPPE , MARCEL , AUGUSTE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Lons
Nom, Prénom(s)
LACOSTE FRANCOISE
Nom d'usage
BESINAU
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Lons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/2018
Siret
42270763800025
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location logements meublés, marchand de biens, acquisition, gestion, administration location par bail ou autrement de tous biens immobiliers
Autres Activités
Location logements meublés, marchand de biens, acquisition, gestion, administration location par bail ou autrement de tous biens immobiliers
Adresse
6 RUE DES FRERES CAMORS
64000 , PAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/1999
Siret
42270763800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE CHARLES DOMERCQ
40990 , SAINT-PAUL-LES-DAX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4204
Date d'ajout
16/07/2018
Description
Radiation du RCS le 16/07/2018 avec effet au 30/06/2018 SUR NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU : Transfert du siège social hors ressort au 6 rue des Frères Camors 64000 Pau 52018B509 RCS PAU)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 300 000.00 FRF nouveau montant : 45 734.71 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).