Entreprise : SCI LES PRES D'ANGUILLAUME - SIREN 422 680 033
Identité
(Entreprise radiée le 04/06/2020)
Dénomination
SCI LES PRES D'ANGUILLAUME
SIREN (siège)
422 680 033
Date d'immatriculation au RNE
20/04/1999
Date de fin de la personne morale
19/04/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
20 RUE DES BAULIEUX 51210 MONTMIRAIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAM DE MONTCOUPOT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAILLANT CHANTAL , GUILHAINE
Nom d'usage
HUMBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Leuilly-sous-Coucy
Nom, Prénom(s)
HUBERT JULIEN , GERARD , GUILHAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Leuilly-sous-Coucy
Nom, Prénom(s)
HUMBERT BRUNO , BERNARD , SERGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Montmirail
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/1999
Siret
42268003300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition, la construction l'aménagement, de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, industriel, agricole ou commercial, en France en europe ou dans le monde.
Adresse
20 RUE 20 rue des Baulieux Montcoupot
51210 , Montmirail - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAM DE MONTCOUPOT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5772
Date d'ajout
04/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/04/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2019, liquidateur : HUMBERT Bruno, Bernard, Serge, siège de la liquidation : SELARL GOMBART COOLS 32 Grande Rue 02540 Viels-Maisons, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine en date du 25/11/2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).