Entreprise : QUEFINOR - SIREN 422 670 125
Identité
Dénomination
QUEFINOR
SIREN (siège)
422 670 125
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1999
Début d’activité
01/01/1999
Date de fin de la personne morale
20/04/2098
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières l'acquisition de valeurs mobilières
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
1500000 EUR
Adresse du siège
2 RUE GEORGES CLEMENCEAU 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HILDEBRAND CELINE , MARIE-FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
KULUNDZIC NINA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1996
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
KULUNDZIC PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1998
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
LE BIEZ JEAN-GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1990
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
LE BIEZ ALICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
LE BIEZ JEAN-FRANCOIS , EUGENE , PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
LE BIEZ CAROLINE , MARIE , VALERIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
QUEMENER YVETTE , MARIE
Nom d'usage
QUENEUDEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1932
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
QUENEUDEC VALERIE , MARIE , NICOLE
Nom d'usage
KULUNDZIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
QUENEUDEC MARTINE , MARIE , ANNE
Nom d'usage
LE BIEZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
QUENEUDEC FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
QUENEUDEC JEAN-JACQUES , ARMAND , YVON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1928
Commune de résidence
Guérande
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42267012500026
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières l'acquisition de valeurs mobilières
Adresse
2 RUE GEORGES CLEMENCEAU
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/08/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
42267012500018
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
DOM DE BISSIN
44350 , GUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/02/2011
Description
225020110208 ********* Démission d'un co-gérant Date d'effet de la formalité: 15/12/2010 Gérant associé indéfinim. Resp : Mr QUENEUDEC Jean-Jacques Armand Yvon. Ancien co-gérant : Madame QUENEUDEC née QUEMENER Yvette Marie. Ancien co-gérant : Madame QUENEUDEC Françoise.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/09/2009
Description
930020090922 ********* Transfert siège social (SISO) Date d'effet de la formalité: 21/08/2009 Changement / activité (siège-fonds) ... ancienne activité : la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ... nouvelle activité : la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières l'acquisition de valeurs mobilières Changement / adresse (siège-fonds) ... ancienne adresse : domaine du Bissin 44350 GUERANDE ... nouvelle adresse : 2 rue Georges Clémenceau BP 89 44602 SAINT NAZAIRE Co-gérant associé indéfin.Resp : Madame QUENEUDEC Françoise.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/04/2003
Description
700020030429 MOLI20030429 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 11/10/2002 CO-GERANT : M. QUENEUDEC Jean-Jacques Armand Yvon. CO-GERANT : Mme QUENEUDEC J-Jacques née QUEMENER Yvette Marie.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/11/2001
Description
700020011112 DIVE20011112 ********* CONVERSION CAPITAL EN EUROS Date d'effet de la formalité: 28/09/2001 Changement de capital social de : 10000000.00 FRF en : 1500000.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).