Entreprise : FENETREA - SIREN 422 613 513
Identité
Dénomination
FENETREA
SIREN (siège)
422 613 513
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2002
Début d’activité
15/03/2002
Date de fin de la personne morale
14/05/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fabrication assemblage et Commericialiation d'ouvertures et de fermetures en pvc et en aluminium ainsi que tous volets roulants en toutes matières.
Code APE
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Capital social
1761590 EUR
Adresse du siège
ZI DU CHENOT 56380 BEIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONDOLFO THIERRY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
ANCENIS-SAINT-GEREON
Dénomination
S.A.S LAMBALLE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Beignon
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/2002
Siret
42261351300023
Code APE
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication assemblage et Commericialiation d'ouvertures et de fermetures en pvc et en aluminium ainsi que tous volets roulants en toutes matières.
Adresse
ZI DU CHENOT
56380 , BEIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/1999
Siret
42261351300015
Code APE
652E
Adresse
4 RUE DES CHARDONNERETS
56300 , PONTIVY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2525
Date d'ajout
31/03/2020
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 30/03/2020 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 31/12 L'exercice en cours sera clos le 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8722
Date d'ajout
24/10/2019
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 03/10/2019 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/10/2019 : Commisssaire aux Comptes Titulaire partant : KPMG AUDIT OUEST Nouveau Commissaire aux Comptes Titulaire : KPMG SA Commissaire aux Comptes Suppléant partant : KPMG AUDIT NORMANDIE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).