Entreprise : PROMOVAL RESIDENCES - SIREN 422 595 827
Identité
Dénomination
PROMOVAL RESIDENCES
SIREN (siège)
422 595 827
Date d'immatriculation au RNE
23/07/2003
Date de fin de la personne morale
22/07/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
18 RUE DES CAPITAINES 30600 VAUVERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORETTE MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/03/1999
Siret
42259582700037
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
PROMOTION IMMOBILIERE, CONSEIL FINANCIER ET IMMOBILIER, CONSEIL EN FORMATION, MARKETING, REPRESENTATION COMMERCIALE, ETUDE ET RECHERCHE DE PROGRAMMES IMMOBILIERS
Adresse
18 RUE 18 Rue des Capitaines
30600 , Vauvert - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/03/1999
Siret
42259582700011
Code APE
701A
Adresse
42 RTE DU PUY
07380 , LALEVADE D'ARDECHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/2003
Siret
42259582700029
Code APE
701A
Adresse
7 T BD GAMBETTA
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/018599
Date d'ajout
06/12/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 06/12/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/008045
Date d'ajout
15/06/2015
Description
Par ordonnance en date du 15/06/2015, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné liquidateur judiciaire : SELARLU SPAGNOLO STEPHAN 285 Rue Gilles Roberval Parc Kennedy Bâtiment C1-Cs 52030 30915 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F07/011887
Date d'ajout
24/10/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 24/10/2007 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Juge commissaire : Monsieur TESTARD Jean-Michel. Juge commissaire suppléant : Monsieur DRAUSSIN ALEX. Liquidateur-judiciaire : Maître D'ABRIGEON Jehan-Pierre 285 RUE GILLES DE ROBERVAL - PARC KENNEDY 30915 NIMES CEDEX 2. Date de cessation des paiements : 01/05/2006
Numéro d'observation
F05/010028
Date d'ajout
07/11/2005
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
2-6781
Date d'ajout
23/07/2003
Description
LALEVADE D'ARDECHE (07380) 42 ROUTE DU PUY (RCS AUBENAS) A AIGUES MORTES, 7TER BD GAMBETTA Date d'effet : 26 juin 2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT ACTES CONSTITUTIFS LE 17.04.99 A AUBENAS JOURNAL DE LA CONSTITUTION: TERRE VIVAROISE DU 16.04.03 JOURNAL TRANSFERT S.S. L'HEBDO DE L'ARDECHE DU 18.07.03
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 23 juillet 2003 - CEVENNES MAGAZINE du 19 juillet 2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).