Entreprise : DEMEURES DE BEAUREGARD - SIREN 422 574 277
Identité
Dénomination
DEMEURES DE BEAUREGARD
SIREN (siège)
422 574 277
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1999
Date de fin de la personne morale
14/04/2098
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
64 QUAI PAUL BERT 37100 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALIBERT FREDERIC , HENRI , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Amboise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/08/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/04/1999
Siret
42257427700014
Code APE
701F
Adresse
64 QUAI PAUL BERT
37100 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/10/2009
Description
Radiation d'office effectuée en vertu des disposit ions de l'article R.123-129 1° du code de commerce : "Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, s oit de faillite, soit de liquidation des biens pou r insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d 'actif, soit de règlement judiciaire par un concor dat avec abandon total de l'actif de l'intéressé."
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
13/10/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 13/10 /2009 prononçant la clôture pour insuffisance d'ac tif.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
27/02/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours, du 4 ja nvier 2008 avec effet au 1er janvier 2008, remplac e Maître Francis VILLA, liquidateur, par la Selarl FRANCIS VILLA, 18, rue Néricault Destouches 37000 TOURS, qui est nommée liquidateur.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
10/04/2006
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS EN DATE DU 02-12-2005 A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE GALIBERT Frédéric POUR UNE DUREE DE 15 ANS
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/01/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 24/01 /2006 remplace Juge Commissaire SITUATION ACTUELLE : Juge Commissaire Suppléant : NOSSEREAU Philippe
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/06/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 31/05 /2005 remplace Juge Commissaire suppléant seulemen t SITUATION ACTUELLE : Juge Commissaire Suppléant : PERINET
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/08/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 19/08 /2003 ouvrant une procédure de liquidation judicia ire. Cessation des paiements en date du 19/02/2002 . Juge Commissaire : M GEORGES Maurice Liquidateur : ME VILLA Francis 18 rue Néricault Destouches 37 000 TOURS
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/08/2003
Description
Dépôt le 14/08/2003 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce d e TOURS
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 19/08/2003. - Sort du fonds: Disparition du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).