Entreprise : TRANSGISCO - SIREN 422 535 237
Identité
Dénomination
TRANSGISCO
SIREN (siège)
422 535 237
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1999
Début d’activité
12/04/1999
Date de fin de la personne morale
14/04/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
TRANSPORT ROUTIERS DE MARCHANDISES TOUTES DISTANCES
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
5 AV GEORGES BRASSENS 34560 POUSSAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONS GISLAINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
POUSSAN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/04/1999
Siret
42253523700016
Nom commercial
TRANSGISCO
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TRANSPORT ROUTIERS DE MARCHANDISES TOUTES DISTANCES
Adresse
5 AV GEORGES BRASSENS
34560 , POUSSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7890
Date d'ajout
16/05/2014
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure En date du 16/05/2014, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de SARL TRANSGISCO (SARL), a designé : Liquidateur : ME MICHEL STREBLER - 29, RUE MONTELS L'EGLISE - ZAC DU PUECH RADIER - 34970 LATTES. Date d'effet : 16/05/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19924
Date d'ajout
03/12/2013
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire En date du 02/12/2013, LeTribunal de Commerce de MONTPELLIER a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de : SARL TRANSGISCO (SARL) et a désigné : Administrateur Judiciaire : SELARL FHB REPRESENTEE PAR MAITRE JEAN FRANCOIS BLANC - 5, RUE DES SALINS - 34070 MONTPELLIER, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition. Mandataire Judiciaire ME MICHEL STREBLER - 29, RUE MONTELS L'EGLISE - ZAC DU PUECH RADIER - 34970 LATTES , a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé au 31/10/2013 la date de cessation des paiements. Date d'effet : 02/12/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).